Oświadczenia majątkowe za rok 2013-jednostki
. Bielat Cecylia
Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień ustania stosunku pracy
. Jacek Unuczek
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 w Kłodzku zastępca dyrektora
· Cudzanowska Jolanta
Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi
na dzień odwołania
. Artur Paprota
Prezes Zarządu Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko
na dzień odwołania
. Dariusz Rzepa
Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi
na dzień odwołania
. Jadwiga Lachtara - Szemik
Członek Zarządu -Z-ca Dyrektora Spółki
na dzień odwołania
. Marek Szpak
Wodociągi Kłodzkie Sp z o.o.
na dzień odwołania
. Waldemar Bicz
Wodociągi Kłodzkie Sp z o.o. Prezes Zarządu
na dzień powołania
. Zdzisław Piotr Dunin- Mikulski
Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Prezes Zarządu
na dzień powołania
. Leszek Pietkiewicz
Wodociągi Kłodzkie Sp z o.o.
na dzień powołania
na dzień odwołania (10.02.2015r.)
.Krzysztof Piotr Miszkiewicz
Muzeum Ziemi Kłodzkiej -Dyrektor
. Karolina Pszeniczna
Dyrektor Kłodzko 2016 na dzień odwołania 31.03.2015r.
. Ewelina Ptak
Dyrektor Kłodzkiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji na dzień odwołania 31.03.2015r.
Opracował/a: Zatwierdził/a: Zamieścił/a: Zmiany treści: Plik archiwum istnieje >>>TUTAJ<<<Prawa autorskie © BIP UM Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone. Data publikacji: 2014-05-23 14:34:28 Aktualizacja: 2015-04-14 11:22:18 Odslon: 1694 [ Wróć ] |